2007-04-11: Bestellt: Geschäftsführer: Herdeg, Frank, München, *17.07.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-12-09: Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2009 hat die Änderung des § 1 (Firma) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: Argos GmbH. Geschäftsanschrift: Bavariaring 26, 80336 München.
2010-01-20: Bestellt: Geschäftsführer: Biffar, Ulrich, München, *11.07.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-03-10: Bestellt: Geschäftsführer: Brinkmann, Michael, München, *21.02.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-05-26: Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2010 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 2.000 EUR und die Änderung der §§ 4 (Stammkapital) und 8 (Allgemeines) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 102.000,00 EUR.
2012-04-04: Bestellt: Geschäftsführer: Arndt, Florian, München, *05.10.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-07-24: Bestellt: Geschäftsführer: Kliemann, Jan-Oliver, Hamburg, *20.11.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-04-01: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Arndt, Florian, München, *05.10.1979; Biffar, Ulrich, München, *11.07.1961. Bestellt: Geschäftsführer: Pape, Florian, München, *05.06.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-02-26: Bestellt: Geschäftsführer: Schröder, Julian, München, *13.09.1988, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.