2017-01-03: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Apel, Markus, Würzburg, *11.08.1955. Bestellt: Geschäftsführer: Muth, Manuel, Essen, *20.06.1976, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-07-13: Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts Würzburg vom 10.07.2018 die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und bestimmt, dass Verfügungen der Schuldnerin nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind.
2018-11-07: Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts Würzburg vom 02.11.2018 das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist dadurch aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen nach § 65 GmbHG.
2018-12-14: Bestellt: Geschäftsführer: Schilling, Stefan, Obernbreit, *08.05.1958, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.