2013-01-21: Bestellt als Geschäftsführer: Schöller, Knut, Nürtingen, *20.01.1942, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Schöller, Botho, Dipl.-Kaufmann, Reutlingen.
2017-10-05: Bestellt als Geschäftsführer: Schöller, Jochen Dirk, Stuttgart, *30.03.1976, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Schöller, Knut, Nürtingen, *20.01.1942.