2006-11-29: Geschäftsführer:; Grassl, Martin, *25.09.1976, München; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2009-02-06: Stamm- bzw. Grundkapital: 26.000 EUR Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Dr. Mündecke, Michael Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.03.2008 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt und auf 26.000 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen), § 7 (gesellschafterversammlung) sowie ergänzt um § 16a (Vereinbarungen für staatlich anerkannte Sachverständige)..
2009-02-10: Stamm- bzw. Grundkapital: 26.000 EUR Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Dr. Mündecke, Michael Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.03.2008 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt und auf 26.000 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen), § 7 (gesellschafterversammlung) sowie ergänzt um § 16a (Vereinbarungen für staatlich anerkannte Sachverständige)..