2009-12-02: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Steenvoorden, Marc, Köln, *13.04.1968.
2013-02-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Schulz, Bernhard Michael, Leichlingen, *28.03.1948. Bestellt als Geschäftsführer: Schlüpen, Albert, Euskirchen, *23.07.1963, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Ergänzung durch die besondere Vertretungsregelung: Geschäftsführer: Dau, Gerhard Friedrich, Aachen, *26.10.1954; Nakata, Keiji, Furuichiba/Kanagawa/Japan, *20.04.1949, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Ergänzung durch die besondere Vertretungsregelung und Änderung des Wohnortes nunmehr: Geschäftsführer: Dipl. Kfm. Hustemeier, Wilfried Stephan, Jüchen, *04.08.1951, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-09-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Dipl. Kfm. Hustemeier, Wilfried Stephan, Jüchen, *04.08.1951; Nakata, Keiji, Furuichiba/Kanagawa/Japan / Japan, *20.04.1949. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Fingas, Reiner, Alfter, *20.12.1960.
2020-07-16: Bestellt als Geschäftsführer: Duyser, Richard, JS Giessenburg / Niederlande, *10.09.1967, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Schlüpen, Albert, Euskirchen, *23.07.1963.
2021-07-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Dau, Gerhard Friedrich, Aachen, *26.10.1954. Bestellt als Geschäftsführer: Saito, Yuji, Japan / Japan, *01.01.1952, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Fingas, Reiner, Alfter, *20.12.1960.