2009-03-31: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 27.02.2009. Geschäftsanschrift: Seewiesenstr. 10, 73054 Eislingen. Gegenstand: Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin bei der Planet IT Services KG. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Eysel, Gunnar, Donzdorf, *09.07.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-08-06: Die Gesellschafterversammlung vom 04.08.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Göppingen. Neue Geschäftsanschrift: Daimlerstraße 15, 73037 Göppingen. Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert bei Geschäftsführer: Eysel, Gunnar, Schwäbisch Gmünd, *09.07.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-07-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Eysel, Gunnar, Schwäbisch Gmünd, *09.07.1966. Bestellt als Geschäftsführer: Müller, Markus, Hüttlingen, *08.08.1977, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.