2019-07-30: Die Gesellschafterversammlung vom 25.07.2019 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 870,81 EUR und die Änderung der §§ 4 sowie 6 Nr. 10 (Gesellschafterversammlung, Gesellschafterbeschlüsse) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 52.000,00 EUR. Bestellt: Geschäftsführer: Ulrich, Diana, Poppenricht, *16.03.1990, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Ulrich, Hans Veit, Diplom-Ingenieur, Poppenricht. Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Ulrich, Hans Veit, Diplom-Ingenieur(FH), Poppenricht, *13.04.1940.